FERNANDEZ SALGUERO JESUS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SALGUERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE FERNANDEZ SALGUERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORTINSON INVERSIONES SL | Socio Unico | 02/03/2016 | |
MORTINSON INVERSIONES SL | Administrador Unico | 02/03/2016 | |
FENOLLEDA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 05/01/2015 | |
SCRAP MANAGEMENT CONSULTING SL | Apoderado | 03/01/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SALGUERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SALGUERO JESUS
Empresa: QUISE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 221, S 8, H TF 446, I/A 27 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-38
Empresa: MORTINSON INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34469 , F 42, S 8, H M 619942, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: MORTINSON INVERSIONES SL
Socio Único
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34469 , F 42, S 8, H M 619942, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: FENOLLEDA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16619 , F 40, S 8, H M 283384, I/A 5 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: PERECEDEROS GIGANTE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8452 , F 54, S 8, H M 136164, I/A 4 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: CERMOL 79 SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4373 , F 180, S 8, H M 72546, I/A 22 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: SERPROCE SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16884 , F 185, S 8, H M 288673, I/A 7 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: PERECEDEROS GIGANTE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Justo Benito
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8452 , F 54, S 8, H M 136164, I/A 3 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: CERMOL 79 SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Justo Benito
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4373 , F 179, S 8, H M 72546, I/A 21 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: SERPROCE SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Justo Benito
- Fernandez Salguero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16884 , F 185, S 8, H M 288673, I/A 6 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ SALGUERO JESUS
Mostramos los datos de FERNANDEZ SALGUERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SALGUERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos