FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KALMA BIOCARE SL | Administrador Solidario | 26/03/2018 | 07/10/2020 |
EUROMORTGAGES & INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 18/09/2009 | 25/07/2013 |
CAROZZO TECH SL | Administrador Unico | 26/01/2010 | 25/07/2013 |
NAETURA TRADE COMPANY SL | Administrador Unico | 14/06/2010 | 25/07/2013 |
KALMA BIOCARE SL | Administrador Unico | 25/07/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA
Empresa: KALMA BIOCARE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sacristan Elena Maria
- Garcia Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 3308, F 20, S 8, H MA 94041, I/A 10 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-29
Empresa: KALMA BIOCARE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sacristan Elena Maria
- Garcia Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 3308, F 20, S 8, H MA 94041, I/A 9 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-29
Empresa: KALMA BIOCARE SL
Administrador Unico
- Fernandez Sacristan Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 3308, F 19, S 8, H MA 94041, I/A 7 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Empresa: NAETURA TRADE COMPANY SL
Administrador Unico
- Fernandez Sacristan Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 28, S 8, H MA 41418, I/A 10 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Empresa: EUROMORTGAGES & INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Fernandez Sacristan Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453, L 2365, F 105, S 8, H MA 67459, I/A 8 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Empresa: CAROZZO TECH SL
Administrador Unico
- Fernandez Sacristan Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763, L 2674, F 37, S 8, H MA 76064, I/A 6 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Empresa: NAETURA TRADE COMPANY SL
Administrador Unico
- Fernandez Sacristan Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 28, S 8, H MA 41418, I/A 9 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-29
Empresa: CAROZZO TECH SL
Administrador Unico
- Fernandez Sacristan Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763, L 2674, F 36, S 8, H MA 76064, I/A 5 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Empresa: EUROMORTGAGES & INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Fernandez Sacristan Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453, L 2365, F 105, S 8, H MA 67459, I/A 6 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-29
Información de FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SACRISTAN ELENA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos