FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A.C.F. ABOGADOS SOCIEDAD DE ESTUDIOS LEGALES SCP | Apoderado Solidario | 23/02/2009 | |
A.C.F. ABOGADOS SOCIEDAD DE ESTUDIOS LEGALES SCP | Administrador Mancomunado | 11/02/2009 | |
A.C.F. ABOGADOS SOCIEDAD DE ESTUDIOS LEGALES SCP | Soc.Prof. | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA
Empresa: MADERAS Y PUERTAS ALCALA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Ruiz Luis Miguel
- Fernandez Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 206, S 8, H CA 8069, I/A 13 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-11
Empresa: ARANBIL SEGUROS SL
Administrador Unico
- Fernandez Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14855 , F 127, S 8, H M 247156, I/A 3 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-28
Apoderado Solidario
- Arango Lopez Maria Jesus
- Cueva Bañuelos Ignacio
- Fernandez Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 54, S 8, H AS 39512, I/A 2 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-33
Administrador Mancomunado
- Arango Lopez Maria Jesus
- Cueva Bañuelos Ignacio
- Fernandez Ruiz Maria Luisa
Soc.Prof.
- Arango Lopez Maria Jesus
- Cueva Bañuelos Ignacio
- Fernandez Ruiz Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 48, S 8, H AS 39512, I/A 1 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-33
Información de FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RUIZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos