FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS INDUSTRIALES CORREAL SL | Administrador Solidario | 15/09/2011 | 04/11/2013 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES CORREAL SL | Administrador Unico | 12/01/2011 | 15/09/2011 |
LIMPIEZAS PLATA SA | Secretario | 24/03/2009 | |
LIMPIEZAS PLATA SA | Consejero | 24/03/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES CORREAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Ruiz Maria Jose
- Palacios Espina David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 9, S 8, H AS 4027, I/A 10 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-33
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES CORREAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Ruiz Maria Jose
- Palacios Espina David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 9, S 8, H AS 4027, I/A 9 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-33
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES CORREAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Ruiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 9, S 8, H AS 4027, I/A 9 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-33
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES CORREAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Ruiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 9, S 8, H AS 4027, I/A 8 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-33
Empresa: LIMPIEZAS PLATA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Ruiz Maria Jose
- Menendez Fernandez Jose Angel
- Menendez Garcia Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Fernandez Ruiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818 , F 78, S 8, H AS 9049, I/A 12 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-33
Información de FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RUIZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos