FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA Y DISTRIBUCION OGIFER 2013 SL | Administrador Unico | 06/05/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO
Administrador Unico
- Fernandez Rosales Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 111, S 8, H GR 43154, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-18
Socio Único
- Fernandez Rosales Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 111, S 8, H GR 43154, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-18
Empresa: GRANASUR 2009 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Rosales Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 22, S 8, H GR 37081, I/A 5 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-18
Empresa: GRANASUR 2009 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Rosales Leovigildo
- Martin Molina Manuel
- Polo Montes German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 20, S 8, H GR 37081, I/A 2 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-18
Empresa: ALMACEN DE BEBIDAS LUVI SL
Liquidador
- Fernandez Rosales Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 94, S 8, H GR 28895, I/A 2 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-18
Empresa: ALMACEN DE BEBIDAS LUVI SL
Administrador Unico
- Fernandez Rosales Leovigildo
Liquidador
- Fernandez Rosales Leovigildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 94, S 8, H GR 28895, I/A 2 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-18
Información de FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ROSALES LEOVIGILDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos