FERNANDEZ ROMAN FERNANDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ROMAN FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ ROMAN FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEAGLE PREMIUM PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ROMAN FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ROMAN FERNANDO
Empresa: FERRO PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Roman Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15994 , F 30, S 8, H M 270561, I/A 5 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: MIRADOR SAYANES RIA DE VIGO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Roman Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22291 , F 42, S 8, H M 397961, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Empresa: EUROPEA DE GESTION RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Roman Fernando
- Lopez Lemos Jose-antonio
Consejero
- Fernandez Roman Fernando
- Gonzalez Tejeda Cecilia De Las Mercedes
- Lopez Lemos Jose-antonio
- Otero Fernandez Maria-carmen
Presidente
Secretario
- Fernandez Roman Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 213, S 8, H SG 5349, I/A 4 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-40
Empresa: FERRO PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Roman Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15994 , F 30, S 8, H M 270561, I/A 4 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-28
Empresa: BEAGLE PREMIUM PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Roman Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23931 , F 14, S 8, H M 429710, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-28
Empresa: EUROPEA DE GESTION RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Roman Fernando
- Lopez Lemos Jose-antonio
Consejero
- Fernandez Roman Fernando
- Gonzalez Tejeda Cecilia De Las Mercedes
- Lopez Lemos Jose-antonio
- Otero Fernandez Maria-carmen
Presidente
Secretario
- Fernandez Roman Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 213, S 8, H SG 5349, I/A 3 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-40
Información de FERNANDEZ ROMAN FERNANDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ROMAN FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ROMAN FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos