FERNANDEZ ROLDAN SOFIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ROLDAN SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ROLDAN SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENCA | Consejero Suplente | 01/10/2010 | 23/09/2015 |
SOMOSURBALEAR SL | Administrador Unico | 24/07/2013 | 31/01/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ROLDAN SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ROLDAN SOFIA
Empresa: COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENCA
Consejero
Consejero Suplente
- Cirer Amer Jose Francisco
- Fernandez Roldan Sofia
- Torrandell Bisquerra Juan
- Torres Gomez Rafael
Miem.Com.Ctr
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 24, S 8, H PM 4452, I/A 67 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: SOMOSURBALEAR SL
Administrador Unico
- Fernandez Roldan Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 18, S 8, H PM 72207, I/A 2 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-07
Empresa: SOMOSURBALEAR SL
Administrador Unico
- Fernandez Roldan Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 16, S 8, H PM 72207, I/A 1 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Empresa: COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENCA
Consejero
Consejero Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 5, S 8, H PM 4452, I/A 46 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-07
Información de FERNANDEZ ROLDAN SOFIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ ROLDAN SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ROLDAN SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos