FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZPE SL | Administrador Unico | 23/06/2017 | |
AZPE SL | Apoderado | 02/09/2011 | |
PORTOCARLO SL | Administrador Unico | 05/04/2010 | |
AZPE SL | Apoderado | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA
Empresa: AZPE SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29138 , F 26, S 8, H M 87342, I/A 16 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: AZPE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
- San Antolin Vilda Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29138 , F 26, S 8, H M 87342, I/A 16 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: AZPE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
- San Antolin Vilda Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29138 , F 26, S 8, H M 87342, I/A 15 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: AZPE SL
Consejero
- Fernandez Nuñez Carlos
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
- Mejuto Piñeiro Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29138 , F 26, S 8, H M 87342, I/A 15 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: AZPE SL
Consejero
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29138 , F 24, S 8, H M 87342, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: AZPE SL
Apoderado
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5330 , F 45, S 8, H M 87342, I/A 11 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Empresa: PORTOCARLO SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 60, S 8, H M 70200, I/A 5 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28
Empresa: AZPE SL
Apoderado
- Fernandez Rodriguez Marta-inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5330 , F 43, S 8, H M 87342, I/A 8 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Información de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA
Mostramos los datos de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA-INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos