FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMIO PARK SL | Consejero Delegado | 25/06/2024 | |
SOMIO PARK SL | Consejero | 25/06/2024 | |
ACADEMIA ESMODA BY MARTA FERROD SL | Administrador Unico | 24/05/2024 | |
IMILCE 99 SL | Apoderado | 03/11/2023 | |
WILLIAMS BALEAR SL | Apoderado Mancomunado | 22/03/2022 | |
MARLIN MARINE SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 22/03/2022 | |
ARGO NAUTICAL YACHTING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/03/2022 | |
MAPI STUDIO SL | Administrador Mancomunado | 23/08/2021 | |
WILLIAMS BALEAR SL | Apoderado Mancomunado | 09/08/2021 | |
ARGO NAUTICAL YACHTING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA
Empresa: SOMIO PARK SL
Consejero Delegado
- Fernandez Rodriguez Marta
Consejero
- Fernandez Rodriguez Javier
- Fernandez Rodriguez Marta
- Rodriguez Alvarez Honorina
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 35711, I/A 11 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-33
Empresa: ACADEMIA ESMODA BY MARTA FERROD SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616093, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: IMILCE 99 SL
Apoderado
- Fernandez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 198, S 8, H VA 34219, I/A 2 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-47
Empresa: MARLIN MARINE SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 27, S 8, H PM 51353, I/A 7 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-07
Empresa: WILLIAMS BALEAR SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 112, S 8, H PM 88683, I/A 6 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-07
Empresa: ARGO NAUTICAL YACHTING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825, L 1738, F 22, S 8, H MA 49928, I/A 13 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-29
Empresa: MAPI STUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Marta
- Iglesias Mesa Manuel Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461 , F 50, S 8, H AS 58181, I/A 1 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-33
Empresa: WILLIAMS BALEAR SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 112, S 8, H PM 88683, I/A 4 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-07
Empresa: ARGO NAUTICAL YACHTING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825, L 1738, F 21, S 8, H MA 49928, I/A 10 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Empresa: WILLIAMS BALEAR SL
Apoderado Mancomunado
- Alberti Alcover Jorgelina
- Carde Case Nicholas Paul
- Fernandez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 111, S 8, H PM 88683, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-07
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA
Mostramos los datos de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos