FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALODIA SOCIEDAD DE INGENIERIA E INMOBILIARIA SL | Apoderado | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE
Empresa: AGROVAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248, L 3248, F 133, S 8, H PO 6194, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-36
Empresa: CIELOLLAVE SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19092 , F 152, S 8, H M 333919, I/A 4 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: TANTOS-TINTOS SL
Liquidador
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 68, S 8, H M 401767, I/A 3 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: TANTOS-TINTOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 68, S 8, H M 401767, I/A 3 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: GABINETE ATHENEA SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14825 , F 167, S 8, H M 246542, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: MISTA-LITER SL
Liquidador
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 33, S 8, H M 404298, I/A 6 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: MISTA-LITER SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 33, S 8, H M 404298, I/A 6 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: ANUNCIATA PUBLICIDAD SL
Liquidador
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22690 , F 31, S 8, H M 405869, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Empresa: ANUNCIATA PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22690 , F 31, S 8, H M 405869, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Administrador Unico
- Fernandez Rodriguez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28510 , F 202, S 8, H M 10590, I/A 12 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos