FERNANDEZ REY JUAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ REY JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ REY JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PILOTALIA SL | Administrador Unico | 24/04/2015 | |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL SUR SL | Administrador Unico | 11/02/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ REY JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ REY JUAN
Empresa: PILOTALIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Rey Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2459 , F 161, S 8, H CO 35673, I/A 1 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-14
Empresa: ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL SUR SL
Administrador Unico
- Fernandez Rey Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 11, S 8, H CO 35383, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-14
Apoderado
- Fernandez Rey Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 137, S 8, H CO 17269, I/A 7 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-14
Apoderado
- Fernandez Rey Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1561 , F 136, S 8, H CO 17269, I/A 6 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-14
Empresa: ACTIVIDAD FINANCIERA DEL SUR SL
Liquidador
- Fernandez Rey Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 84, S 8, H CO 22476, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-14
Empresa: ACTIVIDAD FINANCIERA DEL SUR SL
Administrador Unico
- Fernandez Rey Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1833 , F 84, S 8, H CO 22476, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-14
Información de FERNANDEZ REY JUAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ REY JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ REY JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos