FERNANDEZ REQUEJO DIEGO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ REQUEJO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ REQUEJO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIAN HOPS SL | Administrador Solidario | 23/12/2019 | 29/06/2023 |
POTENCIA DIGITAL SL | Administrador Solidario | 03/02/2021 | 03/04/2023 |
MASSIVE DYNAMIC EUROPA SL | Administrador Solidario | 28/10/2019 | 26/04/2022 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ REQUEJO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ REQUEJO DIEGO
Empresa: IBERIAN HOPS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Jorge
- Fernandez Requejo Diego
- Florez Magadan Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 189, S 8, H VA 31154, I/A 2 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-47
Empresa: POTENCIA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Requejo Diego
- Santos Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 116, S 8, H TF 69765, I/A 2 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-38
Empresa: MASSIVE DYNAMIC EUROPA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Requejo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39482 , F 162, S 8, H M 700980, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: POTENCIA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Requejo Diego
- Santos Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41433 , F 1, S 8, H M 734191, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Empresa: IBERIAN HOPS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Jorge
- Fernandez Requejo Diego
- Florez Magadan Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 186, S 8, H VA 31154, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-47
Empresa: MASSIVE DYNAMIC EUROPA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Requejo Diego
- Rytel Anika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39482 , F 161, S 8, H M 700980, I/A 1 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
Información de FERNANDEZ REQUEJO DIEGO
Mostramos los datos de FERNANDEZ REQUEJO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ REQUEJO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos