FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA ASEGURADORA TAORO SL | Administrador Unico | 21/05/2019 | |
ASESORIA REALEJOS SLP | Socio | 16/09/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO
Empresa: LUANDIA GESTION SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 82 , F 116, S 8, H IP 3512, I/A 5 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-38
Empresa: LINDACRUZ SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 173, S 8, H TF 62405, I/A 4 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Empresa: SANAMIRELLA SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 111, S 8, H TF 70660, I/A 4 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Empresa: LAVAHONDA SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3674 , F 140, S 8, H TF 64392, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Empresa: LUANDIA GESTION SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 82 , F 115, S 8, H IP 3512, I/A 4 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-38
Empresa: LINDACRUZ SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614 , F 172, S 8, H TF 62405, I/A 3 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-38
Empresa: LAVAHONDA SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3674 , F 138, S 8, H TF 64392, I/A 4 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-38
Empresa: SANAMIRELLA SL
Apoderado
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 110, S 8, H TF 70660, I/A 3 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-38
Empresa: AGENCIA ASEGURADORA TAORO SL
Administrador Unico
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 97, S 8, H TF 46787, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-38
Empresa: ASESORIA REALEJOS SLP
Socio
- Fernandez Ramos Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 209, S 8, H TF 14268, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-38
Información de FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RAMOS PABLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos