FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO SA | Consejero | 21/04/2024 | |
STELLANTIS &YOU ESPAÑA SA | Consejero | 21/11/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Puente Oscar Manuel
- Remacha Andres Susana
- Zerbi Roberta
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42492 , F 224, S 8, H M 622994, I/A 62 (21/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: STELLANTIS &YOU ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Puente Oscar Manuel
- Remacha Andres Susana
- Zerbi Roberta
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45034 , F 212, S 8, H M 56969, I/A 474 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Empresa: PTE SEGURIDAD SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fernandez Puente Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39785 , F 220, S 8, H M 139031, I/A 90 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Puente Oscar Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandez Puente Oscar Manuel
- Fernandez Puente Oscar Manuel
- Fernandez Puente Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626, L 2626, F 134, S 8, H PO 2135, I/A 500 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-36
Apoderado
- Fernandez Puente Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626, L 2626, F 104, S 8, H PO 2135, I/A 442 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-36
Apoderado
- Fernandez Puente Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626, L 2626, F 103, S 8, H PO 2135, I/A 441 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-36
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Puente Oscar Manuel
- Narrillos Roux Maria Estefania
Apoderado
- Fernandez Puente Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626, L 2626, F 101, S 8, H PO 2135, I/A 438 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-36
Empresa: PTE SEGURIDAD SA
Consejero
- Fernandez Puente Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29351 , F 76, S 8, H M 139031, I/A 63 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Información de FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PUENTE OSCAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos