FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DS SMITH BUSINESS SERVICES SL | Apoderado Solidario | 17/08/2020 | 18/05/2021 |
DS SMITH PACKAGING HOLDING SL | Apoderado Solidario | 17/08/2020 | 06/05/2021 |
DS SMITH PACKAGING ALCALA SL | Apoderado Solidario | 17/08/2020 | 29/04/2021 |
DS SMITH ANDORRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2020 | 29/04/2021 |
DS SMITH PACKAGING MADRID SL | Apoderado Solidario | 17/08/2020 | 29/04/2021 |
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | Apoderado Solidario | 21/04/2010 | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO
Empresa: DS SMITH BUSINESS SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
- Garrido Aguin Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 219, S 8, H M 663271, I/A 17 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
- Garrido Aguin Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39847 , F 104, S 8, H M 603307, I/A 33 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: DS SMITH ANDORRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38792 , F 67, S 8, H M 248099, I/A 68 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING ALCALA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40088 , F 144, S 8, H M 92446, I/A 40 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING MADRID SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34266 , F 198, S 8, H M 203741, I/A 74 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Empresa: DS SMITH BUSINESS SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
- Ibañez Parada Maria Luisa
- Ortuño Sierra Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 215, S 8, H M 663271, I/A 12 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING ALCALA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
- Ibañez Parada Maria Luisa
- Ortuño Sierra Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40088 , F 141, S 8, H M 92446, I/A 37 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
- Ibañez Parada Maria Luisa
- Ortuño Sierra Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34266 , F 196, S 8, H M 203741, I/A 71 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Empresa: DS SMITH ANDORRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrios Rabazas Alfonso
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
- Ibañez Parada Maria Luisa
- Ortuño Sierra Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38792 , F 64, S 8, H M 248099, I/A 64 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Empresa: DS SMITH PACKAGING HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Fernandez Pleguezuelos Oscar-alfonso
- Ibañez Parada Maria Luisa
- Ortuño Sierra Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39847 , F 102, S 8, H M 603307, I/A 31 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO
Mostramos los datos de FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PLEGUEZUELOS OSCAR-ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos