FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES INTELVIL SL | Administrador Solidario | 30/05/2023 | |
LOHABITO PROPERTIES SL | Socio Unico | 11/11/2022 | |
LOHABITO PROPERTIES SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | |
PLATAFORMA BIOMA SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | |
PROMOCIONES INTELVIL SL | Apoderado | 08/10/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA
Empresa: PROMOCIONES INTELVIL SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Vanesa Maria
- Puertas Garrido Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 122, S 8, H AL 19253, I/A 7 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-04
Empresa: PLATAFORMA BIOMA SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Vanesa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 65, S 8, H AL 55546, I/A 1 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-04
Empresa: LOHABITO PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Vanesa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 41, S 8, H AL 55542, I/A 1 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-04
Empresa: LOHABITO PROPERTIES SL
Socio Único
- Fernandez Perez Vanesa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 41, S 8, H AL 55542, I/A 1 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-04
Empresa: PLANTA NUEVE PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Vanesa Maria
- Puertas Garrido Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 98, S 8, H AL 50764, I/A 2 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-04
Empresa: PROMOCIONES INTELVIL SL
Apoderado
- Fernandez Perez Vanesa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 122, S 8, H AL 19253, I/A 6 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-04
Empresa: PLANTA NUEVE PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Vanesa Maria
- Puertas Garrido Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 96, S 8, H AL 50764, I/A 1 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-04
Información de FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEREZ VANESA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos