FERNANDEZ PEREZ SERGIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEREZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 32
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ PEREZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES ALFER SL | Administrador Solidario | 20/09/2024 | |
TANATORIO SAN MIGUEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2024 | |
POMPAS FUNEBRES LA SOLEDAD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2024 | |
FLORISTERIAS GALICIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2024 | |
EMPRESA DE SERVICIOS MORTUORIOS DE VIGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2024 | |
DELGADO DIAZ SL | Apoderado Solidario | 23/05/2024 | |
FUNERARIA URGELES SL | Apoderado Solidario | 19/03/2024 | |
GESFINSA FISCAL SLP | Soc.Prof. | 11/01/2024 | |
GESFINSA FISCAL SLP | Administrador Solidario | 11/01/2024 | |
AGUA FRIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEREZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEREZ SERGIO
Empresa: ALMACENES ALFER SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Marcos
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 4184, I/A 4 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-49
Empresa: TANATORIO SAN MIGUEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 16734, I/A 37 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-35
Empresa: POMPAS FUNEBRES LA SOLEDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 2228, I/A 47 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-35
Empresa: FLORISTERIAS GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 49227, I/A 21 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 5182, I/A 51 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-36
Empresa: DELGADO DIAZ SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 1757, I/A 48 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-23
Empresa: FUNERARIA URGELES SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 80, S 8, H HU 4880, I/A 25 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-22
Empresa: GESFINSA FISCAL SLP
Administrador Solidario
- Fernandez Heres Servando
- Fernandez Perez Sergio
Soc.Prof.
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 50, S 8, H AS 47200, I/A 5 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-33
Empresa: WFUNERALNET SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43481 , F 89, S 8, H M 767911, I/A 6 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: FUNERAL PARTNER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Perez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 148, S 8, H M 433754, I/A 23 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ PEREZ SERGIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEREZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEREZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos