FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRYON SA | Secretario | 20/02/2013 | 09/10/2013 |
ELECTRYON SA | Consejero | 20/02/2013 | 09/10/2013 |
ELECTRYON SA | Consejero Delegado Solidario | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
FOOT LOCKER SPAIN SL | Apoderado | 30/07/2009 | 29/08/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Empresa: ELECTRYON SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Bengoechea Luis Emilio
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
- Perez Cavero Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 95, S 8, H P 690, I/A A (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-34
Empresa: ELECTRYON SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 95, S 8, H P 690, I/A 18 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-34
Empresa: ELECTRYON SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
- Perez Cavero Miguel Angel
Consejero
- Alonso Bengoechea Luis Emilio
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
- Perez Cavero Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 93, S 8, H P 690, I/A 17 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-34
Empresa: FOOT LOCKER SPAIN SL
Apoderado
- De Erice Y Aguilar Amat Eduardo Sebastian
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
- Sainz Martin Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 124, S 8, H B 101890, I/A 83 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: FOOT LOCKER SPAIN SL
Apoderado
- Fernandez Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36765 , F 223, S 8, H B 101890, I/A 72 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08
Información de FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEREZ MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos