FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENSGRANCH SL | Administrador Unico | 23/10/2023 | |
DO VIDEO INTERNACIONAL SL | Apoderado | 03/02/2023 | |
MILCRAS SL | Administrador Unico | 03/03/2016 | |
MENSGRANCH SL | Socio Unico | 12/11/2013 | |
CENTRO FITNESS BARQUILLO SL | Administrador Unico | 09/10/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL
Empresa: DIJEY CENTER SL
Socio Único
- Fernandez Perez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 197, S 8, H M 292456, I/A 5 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: DIJEY CENTER SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 197, S 8, H M 292456, I/A 4 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: MENSGRANCH SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22302 , F 42, S 8, H M 398154, I/A 3 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: DO VIDEO INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Fernandez Gallego Adrian
- Fernandez Perez Manuel Angel
- Gallego Navas Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076 , F 8, S 8, H M 83194, I/A 8 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: DO VIDEO INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076 , F 8, S 8, H M 83194, I/A 7 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: CENTRO FITNESS BARQUILLO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Manuel Angel
- Sotodosos Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11216 , F 68, S 8, H M 176436, I/A B (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-28
Empresa: MILCRAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15091 , F 23, S 8, H M 252039, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Empresa: MILCRAS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Manuel Angel
- Sotodosos Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15091 , F 23, S 8, H M 252039, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
Administrador Unico
- Fernandez Perez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22302 , F 42, S 8, H M 398154, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Socio Único
- Fernandez Perez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22302 , F 42, S 8, H M 398154, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEREZ MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos