FERNANDEZ PEREZ INES MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEREZ INES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEREZ INES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEREZ INES MARIA
Empresa: MIXIRICO BUSSINES SL
Apoderado
- Fernandez Perez Ines Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103, L 3103, F 192, S 8, H PO 37997, I/A 5 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-36
Empresa: EDUARVEN 2014 SL
Apoderado
- Fernandez Perez Ines Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3937, L 3937, F 11, S 8, H PO 56219, I/A 2 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-36
Empresa: MIXIRICO BUSSINES SL
Apoderado
- Fernandez Perez Ines Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103, L 3103, F 191, S 8, H PO 37997, I/A 3 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-36
Información de FERNANDEZ PEREZ INES MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEREZ INES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEREZ INES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos