FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESQUERIAS RIVEIRENSES SL | Administrador Solidario | 15/11/2013 | 22/01/2016 |
PESQUERIAS RIVEIRENSES SL | Administrador Unico | 27/11/2012 | 15/11/2013 |
PESQUERIAS RIVEIRENSES SL | Administrador Solidario | 27/11/2012 | |
RIVEIRA PEIXE FRESCO SL | Consejero | 16/06/2011 | 22/08/2012 |
RIVEIRA PEIXE FRESCO SL | Vicepresidente | 16/06/2011 | 22/08/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO
Empresa: PESQUERIAS RIVEIRENSES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Domingo Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178 , F 3, S 8, H SC 6456, I/A 11 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-15
Empresa: PESQUERIAS RIVEIRENSES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Domingo Candido
- Fernandez Perez Juan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178 , F 2, S 8, H SC 6456, I/A 9 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-15
Empresa: PESQUERIAS RIVEIRENSES SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Domingo Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178 , F 2, S 8, H SC 6456, I/A 9 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-15
Empresa: PESQUERIAS RIVEIRENSES SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Domingo Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178 , F 1, S 8, H SC 6456, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-15
Empresa: PESQUERIAS RIVEIRENSES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Domingo Candido
- Fernandez Perez Juan Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178 , F 1, S 8, H SC 6456, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-15
Empresa: RIVEIRA PEIXE FRESCO SL
Consejero
- Fernandez Perez Domingo Candido
- Martinez Parada Ramon Ventura
- Riera Taboas Marcos
- Vazquez Abad Ignacio Agustin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Perez Domingo Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 145, S 8, H SC 40840, I/A 10 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-15
Empresa: RIVEIRA PEIXE FRESCO SL
Auditor
Consejero
- Fernandez Perez Domingo Candido
- Martinez Parada Ramon Ventura
- Riera Taboas Marcos
- Vazquez Abad Ignacio Agustin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Perez Domingo Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120 , F 217, S 8, H SC 40840, I/A 6 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-15
Empresa: RIVEIRA PEIXE FRESCO SL
Consejero
- Fernandez Perez Domingo Candido
- Martinez Parada Ramon Ventura
- Vazquez Abad Ignacio Agustin
- Vidal Suarez Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120 , F 217, S 8, H SC 40840, I/A 6 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-15
Información de FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEREZ DOMINGO CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos