FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAC EUROPA SL | Vicesecret. | 29/04/2016 | |
AMAC EUROPA SL | Consejero | 29/04/2016 | |
JESMAC 2014 SL | Socio Unico | 24/02/2015 | |
JESMAC 2014 SL | Administrador Unico | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA
Empresa: AMAC EUROPA SL
Apoderado
Consejero
- Fernandez Peña Maria Teresa
Vicesecret.
- Fernandez Peña Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 116, S 8, H VA 28042, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-47
Empresa: GRANITOS MAURIZ SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Peña Maria Teresa
- Mauriz Fernandez Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 123, S 8, H C 28128, I/A 6 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Empresa: JESMAC 2014 SL
Administrador Unico
- Fernandez Peña Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246, L 4153, F 221, S 8, H MA122067, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-29
Empresa: JESMAC 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Peña Maria Teresa
- Nuñez De Castro Murillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246, L 4153, F 221, S 8, H MA122067, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-29
Empresa: JESMAC 2014 SL
Socio Único
- Fernandez Peña Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246, L 4153, F 221, S 8, H MA122067, I/A 4 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-29
Empresa: JESMAC 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Peña Maria Teresa
- Nuñez De Castro Murillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246, L 4153, F 221, S 8, H MA122067, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-29
Empresa: JESMAC 2014 SL
Administrador Unico
- Fernandez Peña Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246, L 4153, F 221, S 8, H MA122067, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-29
Empresa: JESMAC 2014 SL
Administrador Unico
- Fernandez Peña Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5246, L 4153, F 220, S 8, H MA122067, I/A 1 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-29
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alonso Sastre Carlos
- Cañibano Alvarez Esteban
- Fernandez Peña Maria Teresa
- Garcia Gomez Jose Maria
- Gonzalez Aparicio Mariano
- Tinaut Fluixa Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 5, S 8, H VA 12555, I/A 10 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-47
Empresa: LAVANDERIA HOTELERA ANDALUZA SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Peña Maria Teresa
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664, L 3572, F 43, S 8, H MA 66888, I/A 16 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-29
Información de FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEÑA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos