FERNANDEZ PARADELA ELISA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PARADELA ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ PARADELA ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDIZIA DE INVERSIONES SA | Presidente | 24/11/2020 | |
ARDIZIA DE INVERSIONES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/11/2020 | |
ARDIZIA DE INVERSIONES SA | Consejero | 24/11/2020 | |
CARTESON SL | Consejero | 05/11/2020 | |
CARTESON SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/11/2020 | |
DIDOCAPITAL INVESTMENTS SL | Socio Unico | 26/12/2018 | |
DIDOCAPITAL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 26/12/2018 | |
GUNTIN DE INVERSIONES SICAV | Apoderado | 19/09/2017 | |
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV | Apoderado | 18/09/2017 | |
GUNTIN DE INVERSIONES SICAV | Presidente | 06/09/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PARADELA ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PARADELA ELISA
Empresa: GUNTIN DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Alcañiz Lorenzo Carmen
- Fernandez Paradela Elisa
- Pita Castro Juan
Presidente
- Fernandez Paradela Elisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36201 , F 125, S 8, H M 526225, I/A 19 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Empresa: CURRELOS DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Alcañiz Lorenzo Carmen
- Fernandez Paradela Elisa
- Pita Castro Juan
Presidente
- Fernandez Paradela Elisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29244 , F 206, S 8, H M 526488, I/A 19 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Empresa: ARDIZIA DE INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 144, S 8, H C 50483, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-15
Empresa: ARDIZIA DE INVERSIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
Consejero
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
Presidente
- Fernandez Paradela Elisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 144, S 8, H C 50483, I/A 5 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-15
Empresa: INVERSIONES CALDE SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Purriños Julio
- Diaz Purriños Julio Manuel
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
- Fernandez Paradela Susana
- Landrove Bermudez Javier
- Landrove Bermudez Javier
- Landrove Bermudez Javier
- Landrove Bermudez Javier
- Pita Castro Juan
- Pita Castro Juan
- Pita Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2285 , F 139, S 8, H C 19362, I/A 15 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Empresa: CARTESON SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Purriños Julio
- Diaz Purriños Julio Manuel
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
- Fernandez Paradela Susana
- Landrove Bermudez Javier
- Landrove Bermudez Javier
- Landrove Bermudez Javier
- Landrove Bermudez Javier
- Pita Castro Juan
- Pita Castro Juan
- Pita Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 123, S 8, H C 4618, I/A 27 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Empresa: CARTESON SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
Consejero
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
- Fernandez Somoza Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 123, S 8, H C 4618, I/A 26 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Empresa: CARTESON SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
- Fernandez Somoza Luis
Presidente
Secretario
- Fernandez Paradela Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 123, S 8, H C 4618, I/A 26 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Empresa: INVERSIONES SUBEL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 62, S 8, H C 20615, I/A 24 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
Empresa: APARCAMIENTO CIUDAD SANITARIA SA
Consejero
- Fernandez Paradela Belen
- Fernandez Paradela Elisa
- Fernandez Paradela Susana
- INVERSIONES SUBEL SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 113, S 8, H C 6711, I/A 20 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-15
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ PARADELA ELISA
Mostramos los datos de FERNANDEZ PARADELA ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PARADELA ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos