FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ME ABRASSAS SERVICIOS SL | Apoderado | 01/09/2021 | |
TQS TOWN SL | Socio Unico | 30/12/2019 | |
TQS TOWN SL | Administrador Unico | 30/12/2019 | |
GESTION DE INMUEBLES VIVENDDO SL | Socio Unico | 25/04/2018 | |
GESTION DE INMUEBLES VIVENDDO SL | Administrador Unico | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL
Empresa: ME ABRASSAS SERVICIOS SL
Apoderado
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399 , F 223, S 8, H A 175713, I/A 2 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-03
Empresa: TQS TOWN SL
Administrador Unico
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4101 , F 37, S 8, H A 158755, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-03
Empresa: TQS TOWN SL
Administrador Solidario
- Dutto Ignacio
- Fernandez Paniagua Garcia Alexis
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4101 , F 37, S 8, H A 158755, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-03
Empresa: TQS TOWN SL
Socio Único
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4101 , F 37, S 8, H A 158755, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-03
Empresa: GESTION DE INMUEBLES VIVENDDO SL
Administrador Unico
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 170, S 8, H A 151242, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-03
Empresa: GESTION DE INMUEBLES VIVENDDO SL
Administrador Solidario
- Barco Iserte Fernando
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 170, S 8, H A 151242, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-03
Empresa: GESTION DE INMUEBLES VIVENDDO SL
Socio Único
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 170, S 8, H A 151242, I/A 2 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-03
Empresa: TQS TOWN SL
Administrador Solidario
- Dutto Ignacio
- Fernandez Paniagua Garcia Alexis
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4101 , F 36, S 8, H A 158755, I/A 1 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-03
Empresa: NIVI GESTIONES ESPAÑA SL
Consejero
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
- Rufo Gomez Victor Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28651 , F 15, S 8, H M 515948, I/A 7 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: GESTION DE INMUEBLES VIVENDDO SL
Administrador Solidario
- Barco Iserte Fernando
- Fernandez Paniagua Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3966 , F 169, S 8, H A 151242, I/A 1 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-03
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL
Mostramos los datos de FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PANIAGUA GARCIA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos