FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COORDECON SL | Administrador Unico | 19/09/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER
Empresa: URBAN PAPER SL
Liquidador
- Fernandez- Pacheco Sevilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 4, S 8, H TO 34913, I/A 2 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-45
Empresa: URBAN PAPER SL
Administrador Unico
- Fernandez- Pacheco Sevilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 4, S 8, H TO 34913, I/A 2 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-45
Liquidador
- Fernandez- Pacheco Sevilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 207, S 8, H TO 23117, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-45
Administrador Solidario
- Fernandez- Pacheco Sevilla Javier
- Morillo-velarde Gonzalez Del Corral Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1300 , F 207, S 8, H TO 23117, I/A 6 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-45
Empresa: COORDECON SL
Administrador Unico
- Fernandez- Pacheco Sevilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 129, S 8, H TO 28145, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-45
Empresa: URBAN PAPER SL
Administrador Unico
- Fernandez- Pacheco Sevilla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 4, S 8, H TO 34913, I/A 1 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-45
Información de FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ- PACHECO SEVILLA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos