FERNANDEZ OSUNA LUCAS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ OSUNA LUCAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ OSUNA LUCAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABUNDANCIA GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 10/01/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ OSUNA LUCAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ OSUNA LUCAS
Empresa: ABUNDANCIA GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Osuna Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49084 , F 27, S 8, H B 607081, I/A 1 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Empresa: DOSWAGEN SL
Administrador Unico
- Fernandez Osuna Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25254 , F 126, S 8, H M 454686, I/A 2 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-28
Información de FERNANDEZ OSUNA LUCAS
Mostramos los datos de FERNANDEZ OSUNA LUCAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ OSUNA LUCAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos