FERNANDEZ OROMI CRISTINA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ OROMI CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ OROMI CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DB PREVISION 2 FP | SEC.COMS.CTR | 21/07/2017 | |
DB PREVISION 2 FP | MRO.COMS.CTR | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ OROMI CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ OROMI CRISTINA
Empresa: DB-ZURICH PREVISION EPSV INDIVIDUAL
Apoderado
- Fernandez Oromi Cristina
- Peran Gimenez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 181, S 8, H BI 71094, I/A 13 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-48
Empresa: DB-ZURICH PREVISION EPSV INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
- Fernandez Oromi Cristina
- Tapia Ruiz Fernando
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Fernandez Oromi Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 178, S 8, H BI 71094, I/A 6 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-48
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Oromi Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36845 , F 56, S 8, H M 659497, I/A 16 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: DEUTSCHE BANK PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Oromi Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37612 , F 123, S 8, H M 670300, I/A 22 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: DB-ZURICH PREVISION EPSV INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
- Anderez Saiz Ricardo
- Fernandez Oromi Cristina
- Rituerto De La Hera Marta
- Tapia Ruiz Fernando
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Fernandez Oromi Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 177, S 8, H BI 71094, I/A 4 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Empresa: DB-ZURICH PREVISION EPSV INDIVIDUAL
Apoderado
- Fernandez Oromi Cristina
- Gonzalez Fuentes Josefa
- Pages Rodriguez Laia
- Peran Gimenez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 177, S 8, H BI 71094, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-48
Empresa: DB-ZURICH PREVISION EPSV INDIVIDUAL
Miem.J.G.P.V
- Anderez Saiz Ricardo
- Fernandez Oromi Cristina
- Rituerto De La Hera Marta
- Tapia Ruiz Fernando
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
- Fernandez Oromi Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 170, S 8, H BI 71094, I/A 1 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-48
Empresa: DB PREVISION 2 FP
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
- Fernandez Oromi Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43545 , F 120, S 8, H B 161442, I/A 165 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Empresa: DB PREVISION 2 FP
MRO.COMS.CTR
- Fernandez Oromi Cristina
- Ramos Sayalero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43545 , F 117, S 8, H B 161442, I/A 157 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: DEUTSCHE BANK PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
- Fernandez Oromi Cristina
- Ramos Sayalero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 183, S 8, H B 13771, I/A 205 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ OROMI CRISTINA
Mostramos los datos de FERNANDEZ OROMI CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ OROMI CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos