FERNANDEZ ONGIL MANUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ONGIL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ ONGIL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERMI CONSULTING SL | Administrador Unico | 17/10/2018 | |
SCAN & OPTIC SL | Administrador Unico | 15/10/2018 | |
FERMI CONSULTING SL | Apoderado | 25/06/2018 | |
SCAN & OPTIC SL | Apoderado | 25/06/2018 | |
PATRIMIN SA | Administrador Solidario | 11/04/2012 | |
ONGIL Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 26/03/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ONGIL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ONGIL MANUEL
Empresa: PATRIMIN SA
Administrador Solidario
- Alcaraz Mexia Maria Jose
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3870 , F 151, S 8, H M 64956, I/A 10 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: FERMI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28643 , F 111, S 8, H M 515827, I/A 5 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Empresa: SCAN & OPTIC SL
Administrador Unico
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11637 , F 43, S 8, H M 182740, I/A 4 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Empresa: SCAN & OPTIC SL
Apoderado
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11637 , F 42, S 8, H M 182740, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: FERMI CONSULTING SL
Apoderado
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28643 , F 110, S 8, H M 515827, I/A 4 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: PATRIMIN SA
Administrador Solidario
- Alcaraz Mexia Maria Jose
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3870 , F 151, S 8, H M 64956, I/A 9 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Empresa: ONGIL Y ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26504 , F 110, S 8, H M 21597, I/A 14 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Empresa: LAS LOMAS DEL GUADALMINA SA
Apoderado
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4449, L 3358, F 184, S 8, H MA 44785, I/A 16 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-29
Empresa: GASOLINO SL
Apoderado
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25390 , F 147, S 8, H M 457309, I/A 7 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Empresa: GASOLINO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Ongil Manuel
- Lopez Estevez Eugenio Esteban
- Pelluz Mas Pablo
Presidente
Secretario
- Fernandez Ongil Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25390 , F 146, S 8, H M 457309, I/A 6 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ONGIL MANUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ ONGIL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ONGIL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos