FERNANDEZ OLIVARES JULIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ OLIVARES JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ OLIVARES JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Vicepresidente | 08/03/2023 | 09/01/2024 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Consejero | 13/02/2023 | 09/01/2024 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ OLIVARES JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ OLIVARES JULIA
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
Consejero
- Colau Ballano Ada
- Fernandez Olivares Julia
- Martin Gonzalez Lucia
- Sanz Cid Janet
- Valdes Lopez Manuel
MBRO.COM.AUD
MRO.COMS.EJE
Vicepresidente
- Fernandez Olivares Julia
- Colau Ballano Ada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 196, S 8, H B 278808, I/A 84 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
MBRO.COM.AUD
Vicepresidente
- Fernandez Olivares Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48320 , F 10, S 8, H B 278808, I/A 79 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
Consejero
- Aguirre Font Josep Maria
- Fernandez Olivares Julia
- Jaume Oms Joan
- Sanglas Alcantarilla Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48320 , F 9, S 8, H B 278808, I/A 78 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Información de FERNANDEZ OLIVARES JULIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ OLIVARES JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ OLIVARES JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos