FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMIRO 1957 SL | Administrador Unico | 10/12/2010 | 07/10/2016 |
JOMARFE DESARROLLO INTEGRAL 2007 SA | Administrador Unico | 04/01/2011 | 06/05/2013 |
SAN JUAN 2007 SL | Administrador Unico | 31/12/2010 | 06/11/2012 |
SAN JUAN 2007 SL | Apoderado | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA
Empresa: RAMIRO 1957 SL
Administrador Unico
- Fernandez Olague Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 26, S 8, H NA 30649, I/A 2 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
Empresa: JOMARFE DESARROLLO INTEGRAL 2007 SA
Administrador Unico
- Fernandez Olague Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 163, S 8, H NA 26796, I/A 3 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-31
Empresa: SAN JUAN 2007 SL
Apoderado
- Fernandez Olague Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 92, S 8, H NA 27108, I/A 5 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-31
Empresa: SAN JUAN 2007 SL
Administrador Unico
- Fernandez Olague Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 92, S 8, H NA 27108, I/A 5 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-31
Empresa: JOMARFE DESARROLLO INTEGRAL 2007 SA
Administrador Unico
- Fernandez Olague Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 163, S 9, H NA 26796, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-31
Empresa: SAN JUAN 2007 SL
Administrador Unico
- Fernandez Olague Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 93, S 8, H NA 27108, I/A 4 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-15-31
Empresa: RAMIRO 1957 SL
Administrador Unico
- Fernandez Olague Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 23, S 8, H NA030649, I/A00001 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-31
Información de FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ OLAGUE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos