FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGUMBRES LUENGO SA | Secretario | 14/11/2018 | |
LEGUMBRES LUENGO SA | Consejero | 14/11/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA
Empresa: LEGUMBRES LUENGO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Neira Maria Teresa
- Luengo Asensio Gaspar
- Luengo Fernandez Pedro
Presidente
Secretario
- Fernandez Neira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 103, S 8, H LE 3186, I/A 34 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-24
Empresa: LEGUMBRES LUENGO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Neira Maria Teresa
- Luengo Asensio Gaspar
- Luengo Fernandez Pedro
Presidente
Secretario
- Fernandez Neira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 103, S 8, H LE 3186, I/A 34 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-24
Empresa: ARIDOS REMIOR SL
Administrador Solidario
- Fernandez Neira Maria Teresa
- Gonzalez Remior Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 117, S 8, H LU 1048, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-27
Empresa: LEGUMBRES LUENGO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Neira Maria Teresa
- Luengo Asensio Gaspar
- Luengo Fernandez Pedro
Presidente
Secretario
- Fernandez Neira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 98, S 8, H LE 3186, I/A 27 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-24
Empresa: LEGUMBRES LUENGO SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Neira Maria Teresa
- Luengo Asensio Gaspar
- Luengo Fernandez Pedro
Consejero
- Fernandez Neira Maria Teresa
- Luengo Asensio Gaspar
- Luengo Fernandez Pedro
Presidente
Secretario
- Fernandez Neira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 98, S 8, H LE 3186, I/A 27 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-24
Empresa: CONSERVAS NATURALES DE LEON SL
Administrador Solidario
- Fernandez Neira Maria Teresa
- Luengo Asensio Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 18, S 8, H LE 10574, I/A 7 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-24
Información de FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA
Mostramos los datos de FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ NEIRA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos