FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN
Empresa: OPTICA IRIS AL-RUIZ SL
Administrador Solidario
- Fernandez Moreno Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763, L 527, F 16, S 8, H AB 12786, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-02
Empresa: OPTICA DOS MARES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Moreno Maria Carmen
- Ruiz Perez Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 772, L 536, F 17, S 8, H AB 13252, I/A 2 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-02
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882 , F 220, S 8, H BI 17,A , I/ 2340 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-48
Información de FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MORENO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos