FERNANDEZ MORENO MARIA ANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MORENO MARIA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MORENO MARIA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANCTI PETRI FORMACION PROFESIONAL SL | Administrador Mancomunado | 17/11/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MORENO MARIA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MORENO MARIA ANA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Moreno Maria Ana
- Rus Ruiz Ana Maria
- Sanchez Martin Catalina Maria Auxiliadora
- Sanchez Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 1, S 8, H CA 50631, I/A 1 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-11
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS Y NATURALEZA SL
Liquidador
- Fernandez Moreno Maria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 144, S 8, H CA 44702, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-11
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS Y NATURALEZA SL
Administrador Unico
- Fernandez Moreno Maria Ana
Liquidador
- Fernandez Moreno Maria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 144, S 8, H CA 44702, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-11
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS Y NATURALEZA SL
Administrador Unico
- Fernandez Moreno Maria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 143, S 8, H CA 44702, I/A 1 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-11
Información de FERNANDEZ MORENO MARIA ANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MORENO MARIA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MORENO MARIA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos