FERNANDEZ MORAN JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MORAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MORAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALATRAVA RED SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
CHS RACING AUTOMOTIVE SL | Apoderado | 09/01/2024 | |
CALATRAVA RED SL | Socio Unico | 01/12/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MORAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MORAN JOSE
Empresa: CALATRAVA RED SL
Administrador Unico
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658447, I/A 5 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: CHS RACING AUTOMOTIVE SL
Apoderado
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27737 , F 61, S 8, H M 499880, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: CHS RACING AUTOMOTIVE SL
Administrador Unico
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27737 , F 61, S 8, H M 499880, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Empresa: CALATRAVA RED SL
Administrador Unico
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36746 , F 117, S 8, H M 658447, I/A 4 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: CALATRAVA RED SL
Administrador Unico
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36746 , F 116, S 8, H M 658447, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: CALATRAVA RED SL
Socio Único
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36746 , F 116, S 8, H M 658447, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: CHS RACING AUTOMOTIVE SL
Socio Único
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27737 , F 60, S 8, H M 499880, I/A 3 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: CHS RACING AUTOMOTIVE SL
Administrador Unico
- Fernandez Moran Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27737 , F 59, S 8, H M 499880, I/A 2 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: GESTION PRODUCTOS DE EXPORTACION SL
Administrador Solidario
- Fernandez Moran Jose
- Martin-luengo Molero Pedro-jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 197, S 8, H TO 26433, I/A 4 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-45
Información de FERNANDEZ MORAN JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ MORAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MORAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos