FERNANDEZ MONTIEL MONICA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MONTIEL MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MONTIEL MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MONTIEL MONICA
Empresa: KAKILIMON SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Montiel Isabel Maria
- Fernandez Montiel Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5918, L 4825, F 11, S 8, H MA154579, I/A 3 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-29
Empresa: LAUROGRUPAJE SL
Administrador Unico
- Fernandez Montiel Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 29, S 8, H MA151937, I/A 3 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-29
Empresa: KAKILIMON SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Montiel Isabel Maria
- Fernandez Montiel Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5918, L 4825, F 9, S 8, H MA154579, I/A 1 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-29
Empresa: LAUROGRUPAJE SL
Administrador Unico
- Fernandez Montiel Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 26, S 8, H MA151937, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-29
Empresa: LAUROGRUPAJE SL
Socio Único
- Fernandez Montiel Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 26, S 8, H MA151937, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-29
Información de FERNANDEZ MONTIEL MONICA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MONTIEL MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MONTIEL MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos