FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GISFER EMPRESARIAL SL | Apoderado Solidario | 24/05/2016 | |
MONT REAGA SL | Apoderado Solidario | 14/01/2010 | |
GISMERO EMPRESARIAL SL | Apoderado Solidario | 13/01/2010 | |
GISMERO EMPRESARIAL SL | Consejero | 22/10/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN
Empresa: GISFER EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Montes Maria Del Carmen
- Gismero Fernandez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31311 , F 4, S 8, H M 563610, I/A 3 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Empresa: MONT REAGA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Montes Maria Del Carmen
- Gismero Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 139, S 8, H CU 4803, I/A 9 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-16
Empresa: MONT REAGA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Montes Maria Del Carmen
- Gismero Cano Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 225, S 8, H CU 4803, I/A 8 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-16
Empresa: GISMERO EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Montes Maria Del Carmen
- Gismero Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 72, S 8, H CU 8406, I/A 4 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-16
Empresa: GISMERO EMPRESARIAL SL
Consejero
- Fernandez Montes Maria Del Carmen
- Gismero Cano Rafael
- Gismero Fernandez Aranzazu
- Gismero Fernandez Francisco Jose
- Gismero Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 192, S 8, H CU 8406, I/A 1 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-16
Información de FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MONTES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos