FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | Apoderado Mancomunado | 24/01/2022 | |
CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | Apoderado | 24/01/2022 | |
CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/04/2019 | |
CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | Apoderado Mancomunado | 24/07/2017 | |
CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | Apoderado Mancomunado | 09/08/2016 | |
CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | Apoderado Mancomunado | 10/09/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA
Empresa: CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Clavijo Millet Alfonso
- Fernandez Miguela Victoria
- Jaldon Hidalgo Celestino
- Lopez Barranco Jose Maria
- Lopez Palacios Catalina
- Martin Dominguez Andres Jesus
Apoderado
- Clavijo Millet Alfonso
- Fernandez Miguela Victoria
- Martin Dominguez Andres Jesus
Consejero
Presidente
Tesorero
Vicetesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 197, S 8, H H 8815, I/A 26 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-21
Empresa: CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Carrasco Pedro
- Fernandez Miguela Victoria
- Paulino Mora Tomas
Apoderado Mancomunado
Presidente
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 197, S 8, H H 8815, I/A 25 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-21
Empresa: CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Carrasco Pedro
- Alvarez Ponce Esteban
- Fernandez Miguela Victoria
- Paulino Mora Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 195, S 8, H H 8815, I/A 22 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-21
Empresa: CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Carrasco Pedro
- Alvarez Ponce Esteban
- Fernandez Miguela Victoria
- Paulino Mora Tomas
Apoderado Solidario
Presidente
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936 , F 194, S 8, H H 8815, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-21
Empresa: CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL
Apoderado Mancomunado
- Carrasco Medero Pedro
- Fernandez Miguela Victoria
- Martin Dominguez Jose Rosa
- Nuñez Roldan Antonio
- Rodriguez Roldan Dionisio
Consejero
Director General
Presidente
R.L.C.Perma.
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 203, S 8, H H 8815,H , I/ 13 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-21
Información de FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MIGUELA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos