FERNANDEZ MERLO LAYNET
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MERLO LAYNET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MERLO LAYNET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFITEOR ITG SL | Apoderado Solidario | 03/04/2020 | |
INTRUM SPAIN REAL ESTATE SL | Apoderado | 07/11/2019 | |
CONFITEOR ITG SL | Apoderado Mancomunado | 05/11/2019 | |
LOCAIROL ITG SL | Apoderado | 29/10/2019 | |
VENIRA ITG SL | Apoderado | 25/10/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MERLO LAYNET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MERLO LAYNET
Empresa: CONFITEOR ITG SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 177, S 8, H M 651448, I/A 18 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
Empresa: INTRUM SPAIN REAL ESTATE SL
Apoderado
- Fernandez Merlo Laynet
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Lopez Rubio Alberto
- Millan Martin Beatriz
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 86, S 8, H M 681700, I/A 10 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: CONFITEOR ITG SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Merlo Laynet
- Lopez Rubio Alberto
- Millan Martin Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38101 , F 175, S 8, H M 651448, I/A 15 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: LOCAIROL ITG SL
Apoderado
- Fernandez Merlo Laynet
- Lopez Rubio Alberto
- Millan Martin Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37732 , F 209, S 8, H M 651451, I/A 16 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: VENIRA ITG SL
Apoderado
- Fernandez Merlo Laynet
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Lopez Rubio Alberto
- Millan Martin Beatriz
- Rodriguez Perez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37526 , F 170, S 8, H M 661424, I/A 13 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Información de FERNANDEZ MERLO LAYNET
Mostramos los datos de FERNANDEZ MERLO LAYNET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MERLO LAYNET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos