FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERAS EXPORT SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2008 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA
Apoderado
- Fernandez Martinez Gonzalo
- Fernandez Meras Y Martinez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 166, S 8, H BI 4565,B , I/ 8 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-48
Apoderado
- Fernandez Meras Y Martinez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 165, S 8, H BI 4565,B , I/ 7 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-48
Empresa: MERAS EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Meras Martinez Gonzalo Laureano
- Fernandez Meras Martinez Maria Jose
- Fernandez Meras Y Martinez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5014 , F 29, S 8, H BI 53778, I/A 1 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-48
Información de FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MERAS Y MARTINEZ OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos