FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOMON TECH CREATORS SL | Administrador Solidario | 07/06/2022 | |
SAMAIPATA BE2021 COINV SL | Apoderado | 19/07/2021 | |
SAMAIPATA MA2021 SL | Apoderado Solidario | 12/05/2021 | |
SAMAIPATA BE2020 SL | Apoderado Solidario | 11/07/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN
Empresa: KOMON TECH SL
Liquidador
- Fernandez Medrano Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 128, S 8, H M 765801, I/A 6 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: KOMON TECH SL
Administrador Unico
- Fernandez Medrano Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 128, S 8, H M 765801, I/A 6 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: KOMON TECH SL
Administrador Unico
- Fernandez Medrano Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 127, S 8, H M 765801, I/A 4 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: KOMON TECH SL
Administrador Solidario
- Bevilacqua De Melim Manuel Alessandro De Jesus
- Fernandez Medrano Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 127, S 8, H M 765801, I/A 4 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: KOMON TECH CREATORS SL
Administrador Solidario
- Bevilacqua De Melim Manuel Alessandro De Jesus
- Fernandez Medrano Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 126, S 8, H M 765801, I/A 2 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: KOMON TECH CREATORS SL
Administrador Mancomunado
- Bevilacqua De Melim Manuel Alessandro De Jesus
- Fernandez Medrano Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 126, S 8, H M 765801, I/A 2 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: KOMON TECH CREATORS SL
Administrador Mancomunado
- Bevilacqua De Melim Manuel Alessandro De Jesus
- Fernandez Medrano Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43349 , F 125, S 8, H M 765801, I/A 1 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Empresa: SAMAIPATA BE2021 COINV SL
Apoderado
- Fernandez Medrano Sebastian
- Ferreras Granado Pablo
- Lucas Martin Elisa Pilar
- Rivera Garcia Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42057 , F 62, S 8, H M 744667, I/A 2 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: SAMAIPATA MA2021 SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Medrano Sebastian
- Ferreras Granado Pablo
- Lucas Martin Elisa Pilar
- Rivera Garcia Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 33, S 8, H M 741751, I/A 2 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: SAMAIPATA BE2020 SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Medrano Sebastian
- Ferreras Granado Pablo
- Lucas Martin Elisa Pilar
- Rivera Garcia Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40607 , F 102, S 8, H M 720647, I/A 3 (11/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Información de FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MEDRANO SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos