FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOUNDEVER DIRECT SA | Apoderado Solidario | 30/12/2023 | |
FOUNDEVER SPAIN SA | Apoderado Solidario | 29/12/2023 | |
FOUNDEVER DIRECT SA | Secretario | 07/11/2023 | |
FOUNDEVER DIRECT SA | Consejero | 07/11/2023 | |
FOUNDEVER DIRECT SA | Apoderado Solidario | 07/11/2023 | |
SITEL IBERICA TELESERVICES SA | Secretario No Consejero | 16/02/2023 | |
SITEL IBERICA TELESERVICES SA | Apoderado | 21/11/2022 | |
PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES & PORTAGE SALARIAL SL | Socio Unico | 13/07/2021 | |
RICLAU CONSULTORIA SL | Socio Unico | 01/03/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO
Liquidador
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 100, S 8, H M 34565, I/A 48 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Administrador Solidario
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
- Grimes David Edwin
Liquidador
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 100, S 8, H M 34565, I/A 48 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Liquidador
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25693 , F 98, S 8, H M 463092, I/A 13 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Administrador Solidario
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
- Grimes David Edwin
Liquidador
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25693 , F 98, S 8, H M 463092, I/A 13 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: VERIFICA COMUNICACIONES SA
Liquidador
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20570 , F 218, S 8, H M 366797, I/A 26 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: VERIFICA COMUNICACIONES SA
Administrador Solidario
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
- Grimes David Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20570 , F 218, S 8, H M 366797, I/A 26 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: FOUNDEVER DIRECT SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
- Melendez Juarez Francisco Jose
- Rabadan Mendez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45860 , F 201, S 8, H M 455419, I/A 15 (30/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: FOUNDEVER SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
- Melendez Juarez Francisco Jose
- Rabadan Mendez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 182, S 8, H M 178444, I/A 108 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: FOUNDEVER DIRECT SA
Apoderado Solidario
- Barbosa Coelho De Pinho Joana Rita
- Camino Olivier
- Craipeau Charlotte Monique Lucette
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
- Grimes David Edwin
- Pinto Nunes De Azevedo Miranda Benedita Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45860 , F 200, S 8, H M 455419, I/A 14 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: SITEL DIRECT SA
Consejero
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
- Grimes David Edwin
- Lucette Craipeau Charlotte Monique
Presidente
Secretario
- Fernandez Matamoros Duval Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25292 , F 117, S 8, H M 455419, I/A 13 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MATAMOROS DUVAL RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos