FERNANDEZ MATADOR ALFREDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MATADOR ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MATADOR ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPALJARAFE SL | Administrador Mancomunado | 27/02/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MATADOR ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MATADOR ALFREDO
Empresa: RESIDENCIAL EL FLORINDO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Matador Alfredo
- Jimenez Merino Rafael
- Parrilla Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 20, S 8, H SE 43918, I/A 13 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-41
Empresa: RESIDENCIAL EL FLORINDO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Matador Alfredo
- Parrilla Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 19, S 8, H SE 43918, I/A 11 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-41
Empresa: RESIDENCIAL EL FLORINDO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Matador Alfredo
- TEJWHEELS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 19, S 8, H SE 43918, I/A 10 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-41
Empresa: HISPALJARAFE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Matador Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 221, S 8, H SE 36910, I/A 14 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-41
Información de FERNANDEZ MATADOR ALFREDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MATADOR ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MATADOR ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos