FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MISA DE UNA SL | Administrador Unico | 13/01/2014 | 13/10/2014 |
RECREATIVOS JEPASA SL | Administrador Unico | 27/11/2009 | 13/10/2014 |
RECREATIVOS EL PUENTE SL | Administrador Unico | 27/11/2009 | 13/10/2014 |
MISA DE UNA SL | Administrador Solidario | 06/05/2013 | 13/01/2014 |
AMPIAMA SL | Administrador Solidario | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO
Empresa: RECREATIVOS JEPASA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 147, S 8, H TO 6348, I/A 5 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-45
Empresa: RECREATIVOS EL PUENTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 80, S 8, H TO 11988, I/A 4 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-45
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 84, S 8, H TO 35073, I/A 3 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-45
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 84, S 8, H TO 35073, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-45
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Lopez Fernando Rafael
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 84, S 8, H TO 35073, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-45
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Lopez Fernando Rafael
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 84, S 8, H TO 35073, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-45
Empresa: RECREATIVOS EL PUENTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 80, S 8, H TO 11988, I/A 3 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-45
Empresa: RECREATIVOS JEPASA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 147, S 8, H TO 6348, I/A 4 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-45
Empresa: AMPIAMA SL
Administrador Solidario
- Carrion Jimenez Maria Pilar
- Fernandez Martinez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8367, L 5658, F 129, S 8, H V 110967, I/A 3 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-46
Información de FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos