FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA PAQUITA LA JAROSA SL | Socio Unico | 17/03/2022 | |
VILLA PAQUITA LA JAROSA SL | Administrador Unico | 17/03/2022 | |
HARINSA GLOBAL SL | Apoderado | 12/11/2020 | |
HARINSA GLOBAL SL | Apoderado | 27/06/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR
Empresa: VILLA PAQUITA LA JAROSA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43289 , F 1, S 8, H M 764780, I/A 1 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: VILLA PAQUITA LA JAROSA SL
Socio Único
- Fernandez Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43289 , F 1, S 8, H M 764780, I/A 1 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: HARINSA GLOBAL SL
Apoderado
- Fernandez Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36663 , F 122, S 8, H M 575988, I/A 8 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: SUCAREY CONTRACTING SL
Apoderado
- Fernandez Martin Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 110, S 8, H M 575988, I/A 4 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Empresa: CITIBANK ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Delmo Rodriguez-camuñas Patricia
- Fernandez Martin Maria Del Mar
- Martin Garcia Delia
- Valencia Requejo Alba
Apoderado
- Albert Casajuana Maria Dolores
- Fernandez Martin Maria Del Mar
- Fernandez Martin Maria Mar
- Lorenzo Soler Jose Luis
- Lorenzo Soler Jose Luis
- Santamaria Jimenez Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23587 , F 223, S 8, H M 15092, I/A 2361 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-28
Información de FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTIN MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos