FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCENTUM LEVANTE SL | Socio Unico | 30/03/2021 | |
LUCENTUM LEVANTE SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
TINERCERVE SL | Administrador Unico | 31/12/2019 | |
AGRICOLAS LLANOS DE DOÑA EMILIA SL | Socio Unico | 13/07/2017 | |
AGRICOLAS LLANOS DE DOÑA EMILIA SL | Administrador Unico | 13/07/2017 | |
TRANSPORTES MARTIA 2015 SL | Administrador Unico | 28/12/2015 | |
J & L INFONET SL | Administrador Unico | 17/09/2015 | |
360 VISION SECURITY SL | Socio Unico | 06/02/2015 | |
360 VISION SECURITY SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | |
ARIDOS DEL ANDARAX SL | Administrador Unico | 16/09/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL
Empresa: HERFERMA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 193, S 8, H SE 10821, I/A 5 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: JAFERRUZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6957 , F 218, S 8, H SE128050, I/A 2 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-41
Empresa: LUCENTUM LEVANTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4365 , F 39, S 8, H A 173829, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-03
Empresa: LUCENTUM LEVANTE SL
Socio Único
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4365 , F 39, S 8, H A 173829, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-03
Empresa: JAFERRUZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6957 , F 218, S 8, H SE128050, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
Empresa: TINERCERVE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658 , F 131, S 8, H TF 63854, I/A 1 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-7-38
Empresa: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Cortes Rodriguez David
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30180 , F 194, S 8, H M 44375, I/A 121 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Empresa: AGRICOLAS LLANOS DE DOÑA EMILIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 93, S 8, H AL 47849, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-04
Empresa: AGRICOLAS LLANOS DE DOÑA EMILIA SL
Socio Único
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 93, S 8, H AL 47849, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-04
Empresa: TRANSPORTES MARTIA 2015 SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6117 , F 211, S 8, H SE107637, I/A 1 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos