FERNANDEZ MARTIN GLORIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTIN GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MARTIN GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2020 | |
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2011 | 22/06/2020 |
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2011 | 22/06/2020 |
CAJA RURAL DE GRANADA SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2012 | 22/06/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTIN GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTIN GLORIA
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Martin Gloria
- Fernandez Martin Gloria
- Fernandez Martin Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 120, S 8, H GR 7223, I/A 993 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-18
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Martin Gloria
- Navarro Pascual Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 43, S 8, H GR 7223, I/A 632 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-18
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Martin Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 35, S 8, H GR 7223, I/A 619 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-18
Empresa: CAJA RURAL DE GRANADA SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Martin Gloria
- Lardon Lupiañez Concepcion
- Lopez Cañete Patricia
- Martin Rodriguez Carina I
- Rios Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 31, S 8, H GR 7223, I/A 614 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-18
Información de FERNANDEZ MARTIN GLORIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTIN GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTIN GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos