FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LALU Y TATI EMPRENDE SL | Administrador Unico | 30/11/2018 | |
MUAKMOI SL | Liquidador Solidario | 21/09/2018 | |
MIDLUC CONSULTING SL | Administrador Unico | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA
Empresa: LALU Y TATI EMPRENDE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Elena Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 6, S 8, H J 22598, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-23
Empresa: LALU Y TATI EMPRENDE SL
Administrador Solidario
- Cansino Alvarez Julian Manuel
- Fernandez Martin Elena Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 6, S 8, H J 22598, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-23
Empresa: MUAKMOI SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Martin Elena Tatiana
- Pinedo Zorrilla Asuncion Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 83, S 8, H M 550381, I/A 5 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: MUAKMOI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martin Elena Tatiana
- Pinedo Zorrilla Asuncion Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 83, S 8, H M 550381, I/A 5 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: LALU Y TATI EMPRENDE SL
Administrador Solidario
- Cansino Alvarez Julian Manuel
- Fernandez Martin Elena Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 6, S 8, H J 22598, I/A 1 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-23
Empresa: MIDLUC CONSULTING SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Elena Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23430 , F 77, S 8, H M 420234, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: MUAKMOI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martin Elena Tatiana
- Pinedo Zorrilla Asuncion Leire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 82, S 8, H M 550381, I/A 4 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: MUAKMOI SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Elena Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 82, S 8, H M 550381, I/A 4 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: MUAKMOI SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Elena Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 82, S 8, H M 550381, I/A 2 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: MUAKMOI SL
Administrador Solidario
- Fernandez Martin Elena Tatiana
- Pinedo Zorrilla Asuncion Leyre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30579 , F 82, S 8, H M 550381, I/A 2 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTIN ELENA TATIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos