FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURGALESA DE INVERSIONES SA | Administrador Unico | 18/05/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO
Empresa: BURGALESA DE INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Fernandez Martin Angel Leandro
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 191, S 8, H M 44508, I/A 35 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: BURGALESA DE INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Fernandez Martin Angel Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 190, S 8, H M 44508, I/A 34 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Administrador Unico
- Fernandez Martin Angel Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19503 , F 122, S 8, H M 342451, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Empresa: BURGALESA DE INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Fernandez Martin Angel Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 190, S 8, H M 44508, I/A 33 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Información de FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTIN ANGEL LEANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos