FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASKOTAK PEPITO SL | Administrador Unico | 27/04/2021 | |
FERLO VALLADOLID SL | Administrador Unico | 29/05/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA
Empresa: MASKOTAK PEPITO SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003 , F 114, S 8, H BI 76766, I/A 1 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-48
Empresa: DECORA Y VENDE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 110, S 8, H GR 52345, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-18
Empresa: DECORA Y VENDE SL
Socio Único
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 110, S 8, H GR 52345, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-18
Empresa: STREASY LOFEMASA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 106, S 8, H GR 51256, I/A 3 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-18
Empresa: STREASY LOFEMASA SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 106, S 8, H GR 51256, I/A 2 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-18
Empresa: FINDING SAN MAO SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 18, S 8, H GR 52292, I/A 5 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-18
Empresa: FINDING SAN MAO SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 18, S 8, H GR 52292, I/A 4 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-18
Empresa: DECORA Y VENDE SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 110, S 8, H GR 52345, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-18
Empresa: FERLO VALLADOLID SL
Administrador Unico
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 128, S 8, H VA 25351, I/A 2 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-47
Empresa: PAYM CONTROL SL
Liquidador
- Fernandez Martin Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 153, S 8, H B 221760, I/A 2 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos