FERNANDEZ MARMOL CARLOS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARMOL CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MARMOL CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN SA | Consejero | 21/08/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARMOL CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARMOL CARLOS
Consejero
- Fernandez Marmol Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 67, S 8, H SS 21021, I/A 65 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Consejero
- Fernandez Marmol Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 66, S 8, H SS 21021, I/A 62 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 213, S 8, H SS 572, I/A 157 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Consejero
- Fernandez Marmol Carlos
- Merino Sanabria Juan Luis
- Oiarbide Iruretagoiena Aintzane
- Romero Pozo Rafaela
- Urdangarin Urrutia Jon Andoni
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 65, S 8, H SS 21021, I/A 58 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-20
Consejero
- Fernandez Marmol Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 65, S 8, H SS 21021, I/A 57 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-20
Información de FERNANDEZ MARMOL CARLOS
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARMOL CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARMOL CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos